Ausschussvorsitzende |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
stellv. Ausschussvorsitzende |
Dorothea Weikert | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Ausschussmitglieder |
Karin Agostini | Grüne | Grüne Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 21.06.2007 | 19.02.2009 | von 21.06.2007 bis 19.02.2009 | |
Reinhard Berndt | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Karin Boomhuis | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Ilonka Etzold | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 | |
Jens-Olaf Fianke | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Susanne Herbst | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Christoph Hinz | Grüne | Grüne Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 21.06.2007 | von 01.11.2006 bis 21.06.2007 | |
Jörn Kickler | MMW | MMW Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Claudia Rohlfs | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Herbert Zeidler | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 | |
stellv. Ausschussmitglieder |
Rudolf Böcker | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Iko Chmielewski | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Erich Hillebrand | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Christoph Hinz | Grüne | Grüne Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 21.06.2007 | 19.02.2009 | von 21.06.2007 bis 19.02.2009 | |
Bernd Köhler | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 | |
Alfred Müller | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Hans-Hermann Niebuhr | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Georg Ralle | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 19.02.2009 | bis 19.02.2009 | |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Bernd Redeker | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
Peter Tischer | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.11.2006 | 19.02.2009 | von 01.11.2006 bis 19.02.2009 | |
hinzugewählte Ausschussmitglieder |
Sieglinde Eilers | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 21.12.2006 | 19.02.2009 | von 21.12.2006 bis 19.02.2009 | Vertreter der Elternschaft | Vertreter der Elternschaft |
Dieter Staritz | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 21.12.2006 | 19.02.2009 | von 21.12.2006 bis 19.02.2009 | Vertreter der Lehrerschaft | Vertreter der Lehrerschaft |