Ausschussvorsitzender |
Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
stellv. Ausschussvorsitzende |
Ilonka Etzold | FDP | FDP Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Ausschussmitglieder |
Reinhard Berndt | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 24.02.2011 | von 19.02.2009 bis 24.02.2011 | |
Karin Boomhuis | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Jürgen Bruns | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Hergen Eilers | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 24.02.2011 | | von 24.02.2011 | |
Susanne Herbst | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 18.06.2009 | von 19.02.2009 bis 18.06.2009 | |
Jörn Kickler | MMW | MMW Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Kurt Klose | SDV | SDV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | 22.06.2011 | von 19.02.2009 bis 22.06.2011 | |
Kurt Klose | | Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 22.06.2011 | | von 22.06.2011 | |
Bernd Redeker | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 18.06.2009 | | von 18.06.2009 | |
Claudia Rohlfs | SDV | SDV Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Dorothea Weikert | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
stellv. Ausschussmitglieder |
Karin Agostini | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Reinhard Berndt | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 24.02.2011 | | von 24.02.2011 | |
Rudolf Böcker | SDV | SDV Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Dirk Brumund | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 18.06.2009 | | von 18.06.2009 | |
Iko Chmielewski | MMW | MMW Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Jost Etzold | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 18.06.2009 | von 19.02.2009 bis 18.06.2009 | |
Jens-Olaf Fianke | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Bernd Köhler | SDV | SDV Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Bernd Redeker | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 18.06.2009 | von 19.02.2009 bis 18.06.2009 | |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | | von 19.02.2009 | |
Peter Tischer | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 19.02.2009 | 24.02.2011 | von 19.02.2009 bis 24.02.2011 | |
Elke Vollmer | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 18.06.2009 | | von 18.06.2009 | |
hinzugewählte Ausschussmitglieder |
Hans-Georg Buchtmann | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 19.03.2009 | | von 19.03.2009 | Vertreter der kult. Vereine | Vertreter der kult. Vereine |
Jürgen Büppelmann | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 19.03.2009 | | von 19.03.2009 | Vertreter des Sports | Vertreter des Sports |
Sieglinde Eilers | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 19.03.2009 | 07.04.2011 | von 19.03.2009 bis 07.04.2011 | Vertreter der Elternschaft | Vertreter der Elternschaft |
Encarnacion Luque-Aleman | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 07.04.2011 | | von 07.04.2011 | Vertreter der Elternschaft | Vertreter der Elternschaft |
Dieter Staritz | | Mitglied (sonst.) | Mitglied (sonst.) | 19.03.2009 | | von 19.03.2009 | Vertreter der Lehrerschaft | Vertreter der Lehrerschaft |
Vertreter/in der hinzugewählten Ausschussmitglieder |
Dorit Gieseke-Rohrmann | | Vertreter (sonst.) | Vertreter (sonst.) | 11.04.2011 | | von 11.04.2011 | Vertreter der Elternschaft | Vertreter der Elternschaft |
Djure Meinen | | Vertreter (sonst.) | Vertreter (sonst.) | 19.03.2009 | 07.04.2011 | von 19.03.2009 bis 07.04.2011 | Vertreter der Elternschaft | Vertreter der Elternschaft |