Ausschussvorsitzender |
Bernd Redeker | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | |
stellv. Ausschussvorsitzender |
Lars Kühne | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | | |
Ausschussmitglieder |
Sascha Biebricher | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | | | |
Dirk Brumund | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 15.07.2020 | | von 15.07.2020 |
Tina Nicole Brun | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 20.12.2018 | | von 20.12.2018 |
Sigrid Busch | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Dominik Helms | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Carsten Kliegelhöfer | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 16.06.2021 | von 02.11.2016 bis 16.06.2021 |
Leo Klubescheidt | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Malte Kramer | SPD | SPD Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Walter Langer | GRÜNE | GRÜNE Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 16.06.2021 | | von 16.06.2021 |
Axel Neugebauer | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Peter Nieraad | CDU | CDU Mitglied (RM) | Mitglied (RM) | 02.11.2016 | 15.07.2020 | von 02.11.2016 bis 15.07.2020 |
stellv. Ausschussmitglieder |
Heinz Peter Boyken | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 20.12.2018 | | von 20.12.2018 |
Cordula Breitenfeldt | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 29.02.2020 | von 02.11.2016 bis 29.02.2020 |
Dirk Brumund | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | 15.07.2020 | bis 15.07.2020 |
Tina Nicole Brun | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | 19.12.2018 | von 02.11.2016 bis 19.12.2018 |
Hergen Eilers | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | | |
Dr. Susanne Engstler | CDU | CDU Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Jost Etzold | FDP | FDP Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 15.07.2020 | | von 15.07.2020 |
Karl-Heinz Funke | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | | |
Alfred Müller | ZUKUNFT VAREL | ZUKUNFT VAREL Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 20.12.2018 | | von 20.12.2018 |
Timo Onken | LINKE | LINKE Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | | |
Hannelore Schneider | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | | | |
Jörg Weden | SPD | SPD Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 02.11.2016 | | von 02.11.2016 |
Alexander Westerman | | Vertreter (RM) | Vertreter (RM) | 01.03.2020 | | von 01.03.2020 |